Командир 21 стрелкового корпуса генерал-майор Дмитрий Ефимович Закутный (1897 — 1946) в сопровождении немецкого лейтенанта из 110-го пехотного полка👤✖️🇩🇪 (Infanterie-Regiment 110) 112-й пехотной дивизии (112.Infanterie-Division) вермахта вскоре после сдачи в плен.
Д.Е. Закутный — генерал-майор РККА, с 23 июля 1941 назначен командиром 21-го стрелкового корпуса в составе Западного фронта с должности начальника штаба корпуса вместо генерал-майора В.Б.Борисова, погибшего 30 июня при выходе корпуса из окружения. 26 июля под Гомелем 21 стрелковый корпус был окружен повторно. 27 июля в районе посёлка Большая Зимница, юго-восточнее Быхова, командир корпуса Д. Е. Закутный попал в плен.На первых же допросах выразил готовность к сотрудничеству с немцами👤✖️.
В августе 1944 года Закутный был откомандирован в распоряжение Власова и включился в работу по созданию «Комитета освобождения народов России» и подготовке «Манифеста КОНР».Отвечал за агитацию и вербовку добровольцев в РОА.20 мая 1945 года в городе Фюссене (Германия) задержан немецкой полицией, созданной американцами, и помещен в тюрьму.
13 июня 1945 года Закутный был передан американской стороной советскому командованию. 1 августа 1946 года Закутный был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни.
Андрей Андреевич Власов - советский военачальник, организатор и командующий «Русской освободительной армией» (РОА)👤🇷🇺✖️. Был признан военным преступником и предателем. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова казнили 1 августа 1946 года.
Советский военачальник Андрей Андреевич Власов родился 14 сентября 1901 года в селе Ломакино (ныне Гагинского района) Нижегородской области в крестьянской семье.
После сельской школы Андрей Власов окончил духовное училище в Нижнем Новгороде. Два года учился в духовной семинарии. С пятнадцати лет занимался репетиторством, зарабатывая деньги на учебу. В 1917 году, после Октябрьской революции, Власов поступил в Нижегородскую единую трудовую школу. Окончив ее, в 1919 году поступил в Нижегородский государственный университет на агрономический факультет, где занимался до мая 1920 года, когда был призван в Рабоче Крестьянскую Красную Армию (РККА).
С октября 1920 года по июль 1922 года служил в бывшей Донской области и Воронежской губернии (Южный фронт) в должности командира взвода и роты.С 1922 года Власов занимал командные должности в Донской дивизии: командир взвода, роты, начальник полковой школы.
В 1928 1929 годах учился на Высших стрелково тактических курсах усовершенствования командного состава Красной Армии «Выстрел», после окончания которых был назначен командиром батальона в Донской дивизии.
В 1930 году Власов был переведен в Ленинград, в объединенную школу им. Ленина, где служил преподавателем тактики и помощником начальника учебного отдела.В 1937 году Власов был назначен командиром полка, в 1938 году командиром стрелковой дивизии.В 1938 — 1939 годах Андрей Власов был военным советником в Китае.В 1940 году был назначен командиром стрелковой дивизии Киевского особого военного округа (КОВО).
С января 1941 года Власов командовал 4 м механизированным корпусом, который с началом Великой Отечественной войны действовал на Юго Западном фронте.
В июле сентябре 1941 года командующий 37 армией и начальник Киевского гарнизона.После жестоких боев попавшие в окружение разрозненные соединения 37 армии сумели пробиться на восток, а сам Власов был ранен и попал в госпиталь.
В ноябре 1941 года он был назначен заместителем командующего Юго Западным фронтом по тылу, затем командующим 20 й армией Западного фронта.
В январе 1942 года Власову было присвоено звание генерал лейтенанта.За время службы Андрей Власов был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, именными золотыми часами, а также китайским орденом Золотого Дракона и золотыми часами от Чан Кайши.
С марта 1942 года Власов был заместителем командующего Волховским фронтом, с апреля командующим 2 й ударной армией.
В ходе Любанской наступательной операции по деблокированию Ленинграда (январь апрель 1942 года) войска 2 й ударной армии оказались в окружении и вели тяжелые оборонительные бои. При выходе из окружения Власов оставил войска армии и 12 июля 1942 года добровольно сдался в плен.
В плену Власов вел активную антисоветскую деятельность, сформировал так называемую «Русскую освободительную армию» (РОА), был ее командующим. В мае 1945 года остатки частей армии Власова были ликвидированы на территории Чехословакии.
12 мая 1945 года Власов и его сообщники были захвачены подразделениями 162 й танковой бригады 25 го танкового корпуса в окрестностях г. Брежи (южнее Праги).